Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortsbürgermeister | ||||||||
Ortschaftsrat Kehnert | OBM Kehnert | OBM Kehnert Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2014 | 30.06.2019 | von 04.11.2014 bis 30.06.2019 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Ortschaftsrat Kehnert | OBM Kehnert | OBM Kehnert Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | WG Kehnert, OBM Kehnert | WG Kehnert, OBM Kehnert |