Mitglieder |
Ortschaftsrat Tangerhütte | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2019 | von 04.01.2013 bis 30.06.2019 | OR | OR |
Ausschuss für Bau, Umwelt, Wirtschaft und Verkehr | Mitglied | Mitglied Mitglied | Mitglied | 04.11.2015 | 30.06.2019 | von 04.11.2015 bis 30.06.2019 | SPD | SPD |
Fraktion SPD | Mitglied SPD-Fraktion/Stadtrat | Mitglied SPD-Fraktion/Stadtrat Mitglied | Mitglied | 04.11.2015 | 30.06.2019 | von 04.11.2015 bis 30.06.2019 | |
Stadtrat | SR-Mitglied | SR-Mitglied Mitglied | Mitglied | 04.11.2015 | 30.06.2019 | von 04.11.2015 bis 30.06.2019 | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion |
Beratung auf Einladung | WG SPD | WG SPD Mitglied | Mitglied | 01.01.2018 | 30.06.2019 | von 01.01.2018 bis 30.06.2019 | SR | SR |
|
Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss | Mitglied SPD-Fraktion/Stadtrat | Mitglied SPD-Fraktion/Stadtrat Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.12.2015 | 30.06.2019 | von 14.12.2015 bis 30.06.2019 | SPD | SPD |