Mitglieder |
Stadtrat | SR-Mitglied/OBM Bittkau | SR-Mitglied/OBM Bittkau Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 15.05.2012 | 11.02.2014 | von 15.05.2012 bis 11.02.2014 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Stadtrat | SR-Mitglied/OBM Bittkau | SR-Mitglied/OBM Bittkau | | 12.02.2014 | 30.06.2014 | von 12.02.2014 bis 30.06.2014 | |
Ortschaftsrat Bittkau | OR Bittkau | OR Bittkau Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | WG Bittkau, OR Bittkau | WG Bittkau, OR Bittkau |
Ortsbürgermeister |
Ortschaftsrat Bittkau | SR-Mitglied/OBM Bittkau | SR-Mitglied/OBM Bittkau Vorsitz | Vorsitz | 04.01.2013 | 31.10.2014 | von 04.01.2013 bis 31.10.2014 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Ortschaftsrat Bittkau | SR-Mitglied/OBM Bittkau | SR-Mitglied/OBM Bittkau Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 01.11.2014 | 30.06.2019 | von 01.11.2014 bis 30.06.2019 | OBM | OBM |