Siegfried Arndt | | Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2014 | von 04.01.2013 bis 30.06.2014 | |
Edith Braun | Mitgl. SR/ SA/ HA/ OBM Lüderitz/ Vorsitz WG Lüderitz | Mitgl. SR/ SA/ HA/ OBM Lüderitz/ Vorsitz WG Lüderitz Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 16.07.2015 | von 04.01.2013 bis 16.07.2015 | |
Jörg Franz | | Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2014 | von 04.01.2013 bis 30.06.2014 | |
Jörg Franz | OR Lüderitz | OR Lüderitz Mitglied | Mitglied | 09.07.2019 | 05.10.2021 | von 09.07.2019 bis 05.10.2021 | WG Lüderitz, OR Lüderitz | WG Lüderitz, OR Lüderitz |
Ramona Hoffmann | Mitglied OR Lüderitz | Mitglied OR Lüderitz Mitglied | Mitglied | 17.07.2015 | 16.07.2015 | von 17.07.2015 bis 16.07.2015 | |
Ramona Hoffmann | OR Lüderitz | OR Lüderitz Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 27.09.2020 | von 01.07.2019 bis 27.09.2020 | WG Lüderitz | WG Lüderitz |
Gerhard Krollmann | | Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2014 | von 04.01.2013 bis 30.06.2014 | |
Cornelia Liebig | | Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2014 | von 04.01.2013 bis 30.06.2014 | |
Jana Neiß | OR Lüderitz | OR Lüderitz Mitglied | Mitglied | 07.10.2021 | 08.07.2024 | von 07.10.2021 bis 08.07.2024 | OR Lüderitz | OR Lüderitz |
Ulf Osterwald | OR Lüderitz | OR Lüderitz Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2019 | von 04.01.2013 bis 30.06.2019 | Mitglied OR | Mitglied OR |
Ulf Osterwald | OR Lüderitz | OR Lüderitz Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 22.01.2024 | von 01.07.2019 bis 22.01.2024 | WG Lüderitz, OR Lüderitz | WG Lüderitz, OR Lüderitz |
Gerald Otto | OR Lüderitz | OR Lüderitz Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2019 | von 04.01.2013 bis 30.06.2019 | |
Gerald Otto | OR Lüderitz | OR Lüderitz Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | WG Lüderitz, OR Lüderitz | WG Lüderitz, OR Lüderitz |
Manfred Pecker | Fraktion WG Lüderitz/Mitglied Stadtrat OR Lüderitz | Fraktion WG Lüderitz/Mitglied Stadtrat OR Lüderitz Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2019 | von 04.01.2013 bis 30.06.2019 | Mitglied | Mitglied |
Manfred Pecker | stellv. OBM Lüderitz | stellv. OBM Lüderitz Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 28.04.2023 | von 01.07.2019 bis 28.04.2023 | WG Lüderitz, stellv. OBM Lüderitz | WG Lüderitz, stellv. OBM Lüderitz |
Ortsbürgermeister |
Edith Braun | OBM Lüderitz | OBM Lüderitz Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | WG Lüderitz, OBM Lüderitz | WG Lüderitz, OBM Lüderitz |
Ramona Hoffmann | Ortsbürgermesiterin Lüderitz | Ortsbürgermesiterin Lüderitz Vorsitz | Vorsitz | 04.01.2013 | 16.07.2015 | von 04.01.2013 bis 16.07.2015 | OBM | OBM |