Bernd Elsholz | | Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2014 | von 04.01.2013 bis 30.06.2014 | |
Carsten Falk | OBM Ringfurth | OBM Ringfurth Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2019 | von 04.01.2013 bis 30.06.2019 | |
Carsten Falk | OR Ringfurth | OR Ringfurth Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | Freie WG Ringfurth, OR Ringfurth | Freie WG Ringfurth, OR Ringfurth |
Wolfgang Hinz | | Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 14.09.2015 | von 04.01.2013 bis 14.09.2015 | |
Friedrich Kersten | OR Ringfurth | OR Ringfurth Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2019 | von 04.01.2013 bis 30.06.2019 | |
Friedrich Kersten | stellv. OBM Ringfurth | stellv. OBM Ringfurth Mitglied | Mitglied | 18.07.2019 | 30.06.2024 | von 18.07.2019 bis 30.06.2024 | Freie WG Ringfurth, stellv. OBM Ringfurth | Freie WG Ringfurth, stellv. OBM Ringfurth |
Martin Kuhnert | | Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2014 | von 04.01.2013 bis 30.06.2014 | |
Hans-Joachim Römling | OR Ringfurth | OR Ringfurth Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2019 | von 04.01.2013 bis 30.06.2019 | |
Hans-Joachim Römling | OR Ringfurth | OR Ringfurth Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | Freie WG Ringfurth, OR Ringfurth | Freie WG Ringfurth, OR Ringfurth |
Weinholz | | Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2014 | von 04.01.2013 bis 30.06.2014 | |
Mark Zersch | | Mitglied | Mitglied | 04.01.2013 | 30.06.2014 | von 04.01.2013 bis 30.06.2014 | |
Ortsbürgermeister |
Hans-Peter Gürnth | Fraktion Unabhängige Wählergruppe Südliche Altmark | Fraktion Unabhängige Wählergruppe Südliche Altmark Vorsitz | Vorsitz | 04.01.2013 | 30.06.2014 | von 04.01.2013 bis 30.06.2014 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Hans-Peter Gürnth | OBM Ringfurth | OBM Ringfurth Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 18.07.2019 | 30.06.2024 | von 18.07.2019 bis 30.06.2024 | OBM Ringfurth, Freie WG Ringfurth | OBM Ringfurth, Freie WG Ringfurth |