Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Edda Ahrberg | OBM (seit 26.09.2018) | OBM (seit 26.09.2018) Mitglied | Mitglied | 25.09.2018 | bis 25.09.2018 | |||
Evelin Henning | OR Cobbel | OR Cobbel Mitglied | Mitglied | 26.09.2018 | von 26.09.2018 | |||
Katrin Müller | OR Cobbel | OR Cobbel Mitglied | Mitglied | 31.12.2017 | bis 31.12.2017 | |||
Dietlind Papenbroock | Mitglied OR | Mitglied OR Mitglied | Mitglied | 26.09.2018 | von 26.09.2018 | |||
Heidemarie Schwieger | OR Cobbel | OR Cobbel Mitglied | Mitglied | 26.09.2018 | von 26.09.2018 | Mitglied OR | Mitglied OR | |
Christian Warnke | OR Cobbel | OR Cobbel Mitglied | Mitglied | 07.07.2015 | bis 07.07.2015 | |||
Ortsbürgermeister | ||||||||
Karl-Heinz Papenbroock | Ortsbürgermeister Cobbel | Ortsbürgermeister Cobbel Vorsitz | Vorsitz | 21.07.2014 | 30.04.2015 | von 21.07.2014 bis 30.04.2015 | OBM Cobbel | OBM Cobbel |