Vorsitzende/r |
Fraktionsvorsitzendenrunde | UWGSA | UWGSA Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 | Vorsitz Fraktion | Vorsitz Fraktion |
Unabhängige Wählergruppe Südliche Altmark | UWGSA | UWGSA Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 | Vorsitz WG | Vorsitz WG |
Unabhängige Wählergruppe Südliche Altmark | UWGSA | UWGSA Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Fraktionsvorsitzendenrunde | SR | SR Vorsitz | Vorsitz | 08.07.2019 | 02.07.2024 | von 08.07.2019 bis 02.07.2024 | Vorsitz | Vorsitz |
Stadtrat | SR | SR Vorsitz | Vorsitz | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder |
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport | Vorsitz SR/ Mitgl. BA/ HA / UWGSA | Vorsitz SR/ Mitgl. BA/ HA / UWGSA Mitglied | Mitglied | 03.01.2013 | 30.06.2014 | von 03.01.2013 bis 30.06.2014 | |
Klausurtagung Haushalt | Vorsitz SR/ Mitgl. BA/ HA / UWGSA | Vorsitz SR/ Mitgl. BA/ HA / UWGSA Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss | Mitglied HA | Mitglied HA Mitglied | Mitglied | 30.07.2014 | | von 30.07.2014 | Mitglied | Mitglied |
Beratung auf Einladung | SR/Vorsitz Fraktion | SR/Vorsitz Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.01.2018 | | von 01.01.2018 | UWGSA | UWGSA |
Klausurtagung Haushalt | SR | SR Mitglied | Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 | Vorsitz | Vorsitz |
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport | Vorsitz WGSA | Vorsitz WGSA Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.09.2020 | 30.06.2021 | von 23.09.2020 bis 30.06.2021 | Mitglied | Mitglied |
Ausschuss für Bau, Umwelt, Wirtschaft und Verkehr | Vorsitz UWGSA, SR, HA, BA | Vorsitz UWGSA, SR, HA, BA Mitglied | Mitglied | 01.07.2021 | 02.07.2024 | von 01.07.2021 bis 02.07.2024 | Vorsitz UWGSA, SR, HA, BA | Vorsitz UWGSA, SR, HA, BA |
Ausschuss für Bau, Umwelt, Wirtschaft und Verkehr | BA | BA Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | Mitglied | Mitglied |
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | stellv. Mitglied | stellv. Mitglied |
Unabhängige Wählergruppe Südliche Altmark | UWGSA | UWGSA Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 | Mitglied | Mitglied |
Begehung Mitglieder des Bauausschusses | Vorsitz SR/ Mitgl. BA/ HA / UWGSA | Vorsitz SR/ Mitgl. BA/ HA / UWGSA Mitglied | Mitglied | 01.08.2024 | | von 01.08.2024 | |