Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Ortschaftsrat Hüselitz | Mitglied OR | Mitglied OR Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 21.07.2014 | von 01.07.2014 bis 21.07.2014 | ||
Ortsbürgermeister | ||||||||
Ortschaftsrat Hüselitz | OBM Hüselitz | OBM Hüselitz Vorsitz | Vorsitz | 22.07.2014 | 30.06.2019 | von 22.07.2014 bis 30.06.2019 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Ortschaftsrat Hüselitz | OBM Hüselitz | OBM Hüselitz Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | WG Hüseltz/Klein Schwarzlosen, OBM Hüselitz | WG Hüseltz/Klein Schwarzlosen, OBM Hüselitz |